06/10/2023Prof. Rocco BELLANTONE - C.V.
Nominato con D.P.C.M. 19 dicembre 2023
Dichiarazione di insussistenza di cause di Incompatibilità/Inconferibilità ex art. 20 D.lgs. 39/2013 - Anno: 2023
REDDITI:
ANNO 2022 (Modulo Dichiarazione dei redditi) &nb...
15/09/2023Il Ministro della Salute, con decreto del 22/03/2024 (acquisito con protocollo AOO-ISS - 26/03/2024 - 00013824 Class: PRE 16.00) ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità:
Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità - click al seguente link
Dott.ssa Maria Luisa Scattoni, rappresentante eletto tra i Ricercatori e Tecnologi dell'ISS:
CV
Dich...
20/12/2022PRECEDENTE COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO dell'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'; IL NUOVO COMITATO SCIENTIFICO E' IN FASE DI COSTITUZIONE.
Sono nominati i componenti del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del d.lgs. 28.06.2012, n. 106, con Decreto del Ministro della Salute del 18.04.2020 – Decreto aggiuntivo del Direttore Generale del 26.10.2020, n.57/2020
PRESIDENTE:
Prof. Silvio BRUSAFER...
14/02/2022Sono nominati i Componenti del Collegio dei Revisori dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del d.lgs. 28.06.2012, n. 106 – Decreto di nomina del Ministro della Salute del 14 febbraio 2022
PRESIDENTE: Prof. Mauro PAOLONI – C.V. – ...
14/04/2021CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I.S.S. (01/02/2023 - 11/09/2023)
Atto di nomina decreto del 01.02.2023
Presidente: Prof Silvio BRUSAFERRO
Vice Presidente: Dott. Giovanni ZOTTA - Nomina con Delibera C.d.A. n.3 del 17/02/2023
Componenti:
Dott.ssa Francesca CIRULLI - Curriculu...